12. november 1996Christian Bredskov forlader direktionenAFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApSChristian Bredskov forlader direktionen for AFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApS efter en periode på 9 år.
12. november 1996Ny status: OPLØST EFTER KONKURSAFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApSTidligere status: Under konkurs.
4. marts 1996Ny status: UNDER KONKURSAFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
14. december 1995Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApSTidligere status: Normal.
16. september 1995Nyt navn: AFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApSHØRSHOLM KOPISERVICE ApSHØRSHOLM KOPISERVICE ApS skifter navn til AFVIKLINGSSELSKABET AF 13.9.1995 ApS.
20. april 1995Bo Løffgreen Christoffersen forlader direktionenHØRSHOLM KOPISERVICE ApSBo Løffgreen Christoffersen forlader direktionen for HØRSHOLM KOPISERVICE ApS efter en periode på 7 år.
10. marts 1993Nyt navn: HØRSHOLM KOPISERVICE ApSBRIB INVEST 88 ApSBRIB INVEST 88 ApS skifter navn til HØRSHOLM KOPISERVICE ApS.
9. marts 1993Karl Erling Rytter Jensen forlader direktionenBRIB INVEST 88 ApSKarl Erling Rytter Jensen forlader direktionen for BRIB INVEST 88 ApS efter en periode på 5 år.
11. februar 1992Nyt navn: BRIB INVEST 88 ApSB.R. INVEST, BLOKHUS ApSB.R. INVEST, BLOKHUS ApS skifter navn til BRIB INVEST 88 ApS.
10. februar 1992Peter Dahl forlader direktionenB.R. INVEST, BLOKHUS ApSPeter Dahl forlader direktionen for B.R. INVEST, BLOKHUS ApS efter en periode på 4 år.
21. juni 1988Tom Heinrich Jørgensen forlader direktionenB.R. INVEST, BLOKHUS ApSTom Heinrich Jørgensen forlader direktionen for B.R. INVEST, BLOKHUS ApS efter en periode på 8 måneder.
12. marts 1988Nyt navn: B.R. INVEST, BLOKHUS ApSASX 12743 ApSASX 12743 ApS skifter navn til B.R. INVEST, BLOKHUS ApS.
11. marts 1988Preben Bang Henriksen forlader direktionenASX 12743 ApSPreben Bang Henriksen forlader direktionen for ASX 12743 ApS efter en periode på 4 måneder.
1. november 1987StiftelseASX 12743 ApSASX 12743 ApS stiftes i 1987.AdresseHovedgaden 372970 HørsholmPersonerBo Løffgreen ChristoffersenDirektørChristian BredskovDirektørKarl Erling Rytter JensenDirektørPeter DahlDirektørPreben Bang HenriksenDirektørTom Heinrich JørgensenDirektør