8. november 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerLaufen Nordic A/S Antonio Linares Noguera er indtrådt som bestyrelsesformand hos Laufen Nordic A/S i stedet for Alberto Magrans Perello (kilde: Læs artikel
1. oktober 2019Antonio Linares Noguera bliver ny bestyrelsesformandLAUFEN NORDIC A/SAntonio Linares Noguera erstatter Alberto Magrans Perello som bestyrelsesformand hos LAUFEN NORDIC A/S efter en periode på 9 år.Se mere
27. juni 2019Underskud på DKK 1,4 mio.LAUFEN NORDIC A/SLAUFEN NORDIC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 2019Manuel Cortés Cascón træder ind i bestyrelsenLAUFEN NORDIC A/SManuel Cortés Cascón erstatter Gerardo Frontera Avellana i bestyrelsen for LAUFEN NORDIC A/S efter en periode på 6 år. Alberto Magrans Perello er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
7. juni 2018Underskud på DKK 2,0 mio.LAUFEN NORDIC A/SLAUFEN NORDIC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
7. maj 2018Ny selskabsform: AktieselskabLAUFEN NORDIC A/SLAUFEN NORDIC ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til LAUFEN NORDIC A/S. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
20. juni 2017Underskud på DKK 3,1 mio.LAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
1. juni 2016Underskud på DKK 2,0 mio.LAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
26. juni 2015Underskud på DKK 815.888 LAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
26. februar 2015Daniel Jørn Nielsen bliver adm. direktørLAUFEN NORDIC ApSDaniel Jørn Nielsen erstatter Søren Hougaard som adm. direktør i LAUFEN NORDIC ApS. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
28. juli 2014AdresseændringLAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS flytter til ny adresse i Køge. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
28. maj 2014Underskud på DKK 1,1 mio.LAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
4. juni 2013Regnskab for 2012 offentliggjortLAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
10. september 2012Gerardo Frontera Avellana træder ind i bestyrelsenLAUFEN NORDIC ApSGerardo Frontera Avellana erstatter Søren Hougaard i bestyrelsen for LAUFEN NORDIC ApS efter en periode på 2 år. Alberto Magrans Perello er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
15. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortLAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
15. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortLAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
12. juli 2010Regnskab for 2009 offentliggjortLAUFEN NORDIC ApSLAUFEN NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 31. december 2009. Alberto Magrans Perello er formand for bestyrelsen.Se mere
6. maj 2010Alberto Magrans Perello træder ind i bestyrelsenLAUFEN NORDIC ApSAlberto Magrans Perello træder ind i bestyrelsen for LAUFEN NORDIC ApS.Se mere