3. september 1997Anders Gosta Engstrom forlader bestyrelsenBETECH A/SAnders Gosta Engstrom forlader bestyrelsen for BETECH A/S efter en periode på 13 år.Se mere
21. juni 1997Regnskab for 1997 offentliggjortBETECH A/SBETECH A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 1996 til 31. marts. Anders Gosta Engstrom er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 1996Regnskab for 1996 offentliggjortBETECH A/SBETECH A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 1995 til 31. marts. Anders Gosta Engstrom er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 1994Per Anders Børjesson forlader bestyrelsenBETECH A/SPer Anders Børjesson forlader bestyrelsen for BETECH A/S efter en periode på 9 år. Anders Gosta Engstrom er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 1992Erling Nielsen forlader direktionenBETECH A/SErling Nielsen forlader direktionen for BETECH A/S efter en periode på 7 år. Anders Gosta Engstrom er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 1989Nyt navn: BETECH A/SBERGMAN & BEVING DANMARK A/SBERGMAN & BEVING DANMARK A/S skifter navn til BETECH A/S. Anders Gosta Engstrom er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 1984StiftelseBERGMAN & BEVING DANMARK A/SBERGMAN & BEVING DANMARK A/S stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Gosta Engstrom er medlem af bestyrelsen.Se mere