4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen træder ind i bestyrelsenDUOS Sundhed A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i bestyrelsen for DUOS Sundhed A/S efter en periode på 11 måneder. Anders Holm er medlem af direktionen.Se mere
4. juliMorten Friis Lentz-Nielsen træder ind i bestyrelsenDUOS Bosteder A/SMorten Friis Lentz-Nielsen erstatter Tobias Tovgaard Gæmelke i bestyrelsen for DUOS Bosteder A/S efter en periode på 1 år. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
20. juniAnders Holm bliver ny bestyrelsesformandØlandhus ApSAnders Holm erstatter Steen Pihl Sørensen som bestyrelsesformand hos Ølandhus ApS efter en periode på 4 år.Se mere
17. juniOverskud på DKK 694.210 Linden Hills Holding ApSLinden Hills Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. juniUnderskud på DKK 668.139 DUOS Bosteder A/SDUOS Bosteder A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. juniOverskud på DKK 542.056 Bøgegården ApSBøgegården ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2023 til 31. december 2023. Anders Holm er formand for bestyrelsen.Se mere
11. juniAnders Holm træder ind i bestyrelsenDUOS Bosteder Syd ApSAnders Holm træder ind i bestyrelsen for DUOS Bosteder Syd ApS.Se mere
11. juniAnders Holm træder ind i bestyrelsenDUOS Bosteder A/SAnders Holm erstatter Steen Pihl Sørensen i bestyrelsen for DUOS Bosteder A/S efter en periode på 3 år.Se mere
11. juniAnders Holm træder ind i bestyrelsenBøgegården ApSAnders Holm træder ind i bestyrelsen for Bøgegården ApS.Se mere
24. majUnderskud på DKK 719.608 DUOS Sundhed A/SDUOS Sundhed A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. august 2023 til 31. december 2023. Anders Holm er medlem af direktionen.Se mere
1. majSteen Pihl Sørensen forlader direktionenDUOS Bosteder A/SSteen Pihl Sørensen forlader direktionen for DUOS Bosteder A/S efter en periode på 4 år. Anders Holm er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. majAnders Holm bliver adm. direktørDUOS Bosteder A/SAnders Holm bliver adm. direktør i DUOS Bosteder A/S.Se mere
11. aprilÆndring i ejerkredsenNeppurg Soud ApSAnders Holm registreret som reel ejer af Neppurg Soud ApS.Se mere
21. december 2023StiftelseMN32 Holding ApSMN32 Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Holm er medlem af direktionen.Se mere
23. september 2023 · VORES ValbyNye virksomheder i Valby i sidste månedVirksomheden ledes af Anders Holm. Læs artikel
1. august 2023StiftelseDUOS Sundhed A/SDUOS Sundhed A/S stiftes i branchen hjemmehjælp. Anders Holm er medlem af direktionen.Se mere
22. marts 2023Underskud på DKK 20.203 Linden Hills Holding ApSLinden Hills Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
31. marts 2022Regnskab for 2021 offentliggjortLinden Hills Holding ApSLinden Hills Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. marts 2021Underskud på DKK 27.054 Linden Hills Holding ApSLinden Hills Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 26. januar 2020 til 31. december 2020. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. december 2020AdresseændringLinden Hills Holding ApSLinden Hills Holding ApS flytter til ny adresse i Virum. Anders Holm er adm. direktør i virksomheden.Se mere