31. oktober 2023Overskud på DKK 2,0 mio.SERVIAL CC A/SSERVIAL CC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 1,5 mio.Servial CC Holding ApSServial CC Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
16. november 2022Overskud på DKK 3,3 mio.Servial CC Holding ApSServial CC Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
16. november 2022Overskud på DKK 3,4 mio.SERVIAL CC A/SSERVIAL CC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. oktober 2021Overskud på DKK 3,0 mio.SERVIAL CC A/SSERVIAL CC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. oktober 2021Overskud på DKK 3,2 mio.Servial CC Holding ApSServial CC Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 27. oktober 2020 til 30. april. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2020Overskud på DKK 1,8 mio.SERVIAL CC A/SSERVIAL CC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
27. oktober 2020StiftelseServial CC Holding ApSServial CC Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
18. marts 2020Nyt navn: SERVIAL CC A/SSERVIAL CC DANMARK A/SSERVIAL CC DANMARK A/S skifter navn til SERVIAL CC A/S. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. januar 2020Ændring i ejerkredsenSERVIAL CC DANMARK A/SAnders Ralf Larsen forøger sit reelle ejerskab af SERVIAL CC DANMARK A/S.Se mere
16. januar 2020Anders Ralf Larsen forlader bestyrelsenSERVIAL CC ApSAnders Ralf Larsen forlader bestyrelsen for SERVIAL CC ApS efter en periode på 40 år.Se mere
16. januar 2020Anders Ralf Larsen forlader direktionenSERVIAL CC ApSAnders Ralf Larsen forlader direktionen for SERVIAL CC ApS efter en periode på 3 år.Se mere
16. januar 2020Ændring i ejerkredsenSERVIAL CC ApSAnders Ralf Larsen er ikke længere registreret som reel ejer af SERVIAL CC ApS.Se mere
6. september 2019Overskud på DKK 376.741 SERVIAL CC ApSSERVIAL CC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
6. september 2019Overskud på DKK 2,4 mio.SERVIAL CC DANMARK A/SSERVIAL CC DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
8. oktober 2018Overskud på DKK 284.994 SERVIAL CC ApSSERVIAL CC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
8. oktober 2018Overskud på DKK 2,7 mio.SERVIAL CC DANMARK A/SSERVIAL CC DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. november 2017Ændring i ejerkredsenSERVIAL CC ApSHelen Roswall Larsen registreret som reel ejer af SERVIAL CC ApS. Anders Ralf Larsen er medlem af direktionen.Se mere
21. november 2017Ændring i ejerkredsenSERVIAL CC DANMARK A/SHelen Roswall Larsen registreret som reel ejer af SERVIAL CC DANMARK A/S. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. oktober 2017Overskud på DKK 2,0 mio.SERVIAL CC DANMARK A/SSERVIAL CC DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2016 til 30. april. Anders Ralf Larsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere