7. majUnderskud på DKK 3.625 Firm Holding ApSFirm Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2023Underskud på DKK 3.418 Firm Holding ApSFirm Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
23. oktober 2022Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberFirm Holding ApSTidligere branche: Computerprogrammering. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 12.758 Firm Holding ApSFirm Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2022AdresseændringFirm Holding ApSFirm Holding ApS flytter til ny adresse i Hammel. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabFirm Holding ApSFirm Holding IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Firm Holding ApS. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
14. juni 2021Underskud på DKK 1.564 Firm Holding IVSFirm Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2021AdresseændringFirm Holding IVSFirm Holding IVS flytter fra Aarhus N til Hammel. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2020Underskud på DKK 123.007 Firm Holding IVSFirm Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
14. maj 2019Overskud på DKK 750 Firm Holding IVSFirm Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
26. september 2018AdresseændringFirm Holding IVSFirm Holding IVS flytter til ny adresse i Aarhus N. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2018Underskud på DKK 4.000 Firm Holding IVSFirm Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2017Overskud på DKK 0 Firm Holding IVSFirm Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 18. marts 2016 til 31. december 2016. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere
18. marts 2016StiftelseFirm Holding IVSFirm Holding IVS stiftes i branchen computerprogrammering. Andreas Troelsen er medlem af direktionen.Se mere