2. maj 2011Johnny Sørensen træder ind i bestyrelsenSKAGEN NY ANLÆG A/SJohnny Sørensen erstatter Anette Bork i bestyrelsen for SKAGEN NY ANLÆG A/S efter en periode på 14 år.Se mere
8. oktober 2010AdresseændringSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S flytter til ny adresse i Skagen. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
12. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
12. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
21. august 2008AdresseændringSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S flytter til ny adresse i Skagen. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
10. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: LandskabsplejeSKAGEN NY ANLÆG A/STidligere branche: Anlægsgartnerier. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
11. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
18. april 2006Regnskab for 2005 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
13. april 2005Regnskab for 2004 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
4. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
19. maj 2003Regnskab for 2002 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
11. marts 2002Regnskab for 2001 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
4. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
19. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
28. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
8. juli 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere
16. maj 1997StiftelseSKAGEN NY ANLÆG A/SSKAGEN NY ANLÆG A/S stiftes i branchen anlægsgartnerier. Anette Bork er formand for bestyrelsen.Se mere