2. juli 2019Anja Zimmer Linneberg forlader bestyrelsenINVENTUS GROUP A/SAnja Zimmer Linneberg forlader bestyrelsen for INVENTUS GROUP A/S efter en periode på 14 år.Se mere
7. maj 2019Overskud på DKK 1,2 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. marts 2018Overskud på DKK 1,2 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. oktober 2017Ændring i ejerkredsenINVENTUS GROUP A/S2 nye personer registreret som reelle ejere af INVENTUS GROUP A/S. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. oktober 2017Trine Mejlholm forlader bestyrelsenINVENTUS GROUP A/STrine Mejlholm forlader bestyrelsen for INVENTUS GROUP A/S efter en periode på 13 år. Anja Zimmer Linneberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2017Udskiftning i bestyrelsenINVENTUS GROUP A/S3 ændringer i bestyrelsen for INVENTUS GROUP A/S. Anja Zimmer Linneberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2017Overskud på DKK 3,1 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. april 2016Overskud på DKK 3,4 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 2015Overskud på DKK 3,4 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. marts 2014Overskud på DKK 1,2 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. februar 2014Karl Kristian Bro træder ind i bestyrelsenINVENTUS GROUP A/SKarl Kristian Bro erstatter Jesper Ganzhorn Ørskov i bestyrelsen for INVENTUS GROUP A/S efter en periode på 10 år. Anja Zimmer Linneberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. april 2013Overskud på DKK 2,2 mio.INVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2011Regnskab for 2010 offentliggjortINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 2011AdresseændringINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S flytter fra Lystrup til Risskov. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2010Regnskab for 2009 offentliggjortINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortINVENTUS GROUP A/SINVENTUS GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. april 2008Peter Vinkler Simonsen træder ind i bestyrelsenINVENTUS GROUP A/SPeter Vinkler Simonsen træder ind i bestyrelsen for INVENTUS GROUP A/S. Anja Zimmer Linneberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Engroshandel med computere, ydre enheder og softwareINVENTUS GROUP A/STidligere branche: Engroshandel med computere og it-udstyr. Anja Zimmer Linneberg er medlem af bestyrelsen.Se mere