28. september 2009Anne-Marie Arnth-Jensen forlader bestyrelsenFOKIS INVEST ApSAnne-Marie Arnth-Jensen forlader bestyrelsen for FOKIS INVEST ApS efter en periode på 20 år.Se mere
1. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. april 2004Regnskab for 2003 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. april 2003Regnskab for 2002 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. maj 2002Regnskab for 2001 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. marts 2001Regnskab for 2000 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. april 2000Regnskab for 1999 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 1997Regnskab for 1996 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 1996Regnskab for 1995 offentliggjortFOKIS INVEST ApSFOKIS INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. juni 1992Annemarie Banlaki forlader bestyrelsenFOKIS INVEST ApSAnnemarie Banlaki forlader bestyrelsen for FOKIS INVEST ApS efter en periode på 2 år. Anne-Marie Arnth-Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. august 1990Nyt navn: FOKIS INVEST ApSApS KBIL 15 NR. 1140ApS KBIL 15 NR. 1140 skifter navn til FOKIS INVEST ApS. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. august 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS KBIL 15 NR. 1140Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS KBIL 15 NR. 1140 efter en periode på 7 måneder. Anne-Marie Arnth-Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
23. august 1990Susanne Saul Stakemann forlader direktionenApS KBIL 15 NR. 1140Susanne Saul Stakemann forlader direktionen for ApS KBIL 15 NR. 1140 efter en periode på 7 måneder. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 1990StiftelseApS KBIL 15 NR. 1140ApS KBIL 15 NR. 1140 stiftes i branchen investeringsselskaber. Anne-Marie Arnth-Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere