5. november 2021Anne-Mette Korsbjerg Steffensen forlader bestyrelsenPyroFox IVSAnne-Mette Korsbjerg Steffensen forlader bestyrelsen for PyroFox IVS efter en periode på 3 år.Se mere
18. april 2021Underskud på DKK 103.021 PyroFox IVSPyroFox IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
31. marts 2020Underskud på DKK 12.114 PyroFox IVSPyroFox IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. marts 2019Mikkel Korsbjerg Steffensen træder ind i bestyrelsenPyroFox IVSMikkel Korsbjerg Steffensen træder ind i bestyrelsen for PyroFox IVS. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
23. marts 2019Mikkel Korsbjerg Steffensen bliver adm. direktørPyroFox IVSMikkel Korsbjerg Steffensen erstatter Lars Steffensen som adm. direktør i PyroFox IVS. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. marts 2019Ændring i ejerkredsenPyroFox IVS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af PyroFox IVS. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
12. marts 2019Underskud på DKK 1.612 PyroFox IVSPyroFox IVS offentliggør regnskabet for perioden 13. september 2018 til 31. december 2018. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
12. marts 2019Anne-Mette Korsbjerg Steffensen træder ind i bestyrelsenPyroFox IVSAnne-Mette Korsbjerg Steffensen træder ind i bestyrelsen for PyroFox IVS.Se mere
12. marts 2019Ny branche: Organisering af kongresser, messer og udstillingerPyroFox IVSTidligere branche: Computerprogrammering. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere
12. marts 2019Nyt navn: PyroFox IVSKORSBJERG.COM IVSKORSBJERG.COM IVS skifter navn til PyroFox IVS. Anne-Mette Korsbjerg Steffensen er formand for bestyrelsen.Se mere