29. januarOverskud på DKK 1,2 mio.Svallerbakken Invest ApSSvallerbakken Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Anne Skovbo er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. januar 2023Underskud på DKK 1,2 mio.Svallerbakken Invest ApSSvallerbakken Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Anne Skovbo er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. september 2022Anne Skovbo træder ind i bestyrelsenSvallerbakken Invest ApSAnne Skovbo træder ind i bestyrelsen for Svallerbakken Invest ApS.Se mere
20. september 2022Nyt navn: Svallerbakken Invest ApSEJENDOMSSELSKABET AF 15.06.1992 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 15.06.1992 ApS skifter navn til Svallerbakken Invest ApS. Anne Skovbo er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2021AdresseændringAll Around Health I/SAll Around Health I/S flytter til ny adresse i Risskov. Anne Skovbo ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. december 2020AdresseændringAll Around Health I/SAll Around Health I/S flytter til ny adresse i Risskov. Anne Skovbo ejer 50% af virksomheden.Se mere
12. november 2019Ændring i ejerkredsenAll Around Health I/SAnne Skovbo registreret som reel ejer af All Around Health I/S.Se mere