22. februarOverskud på DKK 4,7 mio.RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
22. februarOverskud på DKK 3,6 mio.B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
10. januarOverskud på DKK 59.844 The Gun Room A/SThe Gun Room A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Annette Kjær Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
21. marts 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: B & K Service A/S fik millionoverskudI sidste ende er det Roeland Leonard Fredensborg Schultz,Annette Kjær Hansen, der er de dominerende ejere. Læs artikel
21. marts 2023 · Erhvervplus.dkNedgang på bundlinjen: Holdingselskab i Bov ryger fra millionoverskud til underskudVirksomhedens reelle ejere er Roeland Leonard Fredensborg Schultz,Annette Kjær Hansen. Læs artikel
21. marts 2023Overskud på DKK 814.336 RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
21. marts 2023Overskud på DKK 3,7 mio.B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
6. januar 2023Overskud på DKK 662.061 The Gun Room A/SThe Gun Room A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Annette Kjær Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. juni 2022Annette Kjær Hansen træder ind i bestyrelsenThe Gun Room A/SAnnette Kjær Hansen træder ind i bestyrelsen for The Gun Room A/S.Se mere
1. juni 2022Ændring i ejerkredsenThe Gun Room A/S4 personer ændrer deres reelle ejerskab af The Gun Room A/S. Annette Kjær Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
28. februar 2022Overskud på DKK 2,7 mio.RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. februar 2022Overskud på DKK 885.776 B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. februar 2021Overskud på DKK 1,8 mio.B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. februar 2021Overskud på DKK 2,5 mio.RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. februar 2020Overskud på DKK 2,8 mio.B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. februar 2020Overskud på DKK 3,6 mio.RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. januar 2020Casper Kjær Schultz træder ind i bestyrelsenB & K Service A/SCasper Kjær Schultz træder ind i bestyrelsen for B & K Service A/S. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. februar 2019Overskud på DKK 3,6 mio.B & K Service A/SB & K Service A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. februar 2019Overskud på DKK 4,8 mio.RA HOLDING ApSRA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Annette Kjær Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
13. august 2018 · i dagBestyrelses- og lederrokaderThe Gun Room A/S Lars Lund Nielsen er indtrådt som bestyrelsesformand hos The Gun Room A/S i stedet for Annette Kjær Hansen, der dog forbliver i bestyrelsen. Læs artikel