30. oktober 2019Annie Andersen forlader direktionenOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SAnnie Andersen forlader direktionen for OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S efter en periode på 4 år.Se mere
12. juni 2019Underskud på DKK 166.827 OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2018Underskud på DKK 1,2 mio.OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
28. marts 2018AdresseændringOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S flytter fra Frederiksberg C til København Ø. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
12. juni 2017Underskud på DKK 1,5 mio.OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2016Underskud på DKK 490.489 OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
6. januar 2016Stefan Førster-Christensen stopper som adm. direktørOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SStefan Førster-Christensen stopper som adm. direktør i OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S. Annie Andersen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
6. januar 2016Udskiftning i bestyrelsenOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S4 ændringer i bestyrelsen for OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S. Annie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2015Annie Andersen træder ind i direktionenOK-KOMPETENCEUDVIKLING A/SAnnie Andersen træder ind i direktionen for OK-KOMPETENCEUDVIKLING A/S.Se mere