2. januar 2019Antonis Ambrus Papp forlader direktionenMOBENSO K/SAntonis Ambrus Papp forlader direktionen for MOBENSO K/S efter en periode på 4 år.Se mere
13. december 2018AdresseændringMOBENSO K/SMOBENSO K/S flytter fra Hvidovre til Greve. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2018Overskud på EUR 2.319 MOBENSO K/SMOBENSO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2017Underskud på DKK 2.383 MOBENSO K/SMOBENSO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2017AdresseændringMOBENSO K/SMOBENSO K/S flytter til ny adresse i Hvidovre. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2016Underskud på EUR 1.131 MOBENSO K/SMOBENSO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2015AdresseændringMOBENSO K/SMOBENSO K/S flytter fra København K til Hvidovre. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
8. juli 2015Overskud på EUR 3.001 MOBENSO K/SMOBENSO K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2015AdresseændringMOBENSO K/SMOBENSO K/S flytter til ny adresse i København K. Antonis Ambrus Papp er medlem af direktionen.Se mere
19. januar 2015Antonis Ambrus Papp træder ind i direktionenMOBENSO K/SAntonis Ambrus Papp erstatter Arunas Masenas i direktionen for MOBENSO K/S efter en periode på 6 år.Se mere