28. februar 2002Arne Johansson forlader bestyrelsenNUNC A/SArne Johansson forlader bestyrelsen for NUNC A/S efter en periode på 49 år.Se mere
28. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. oktober 2001Henning Frederik Dedenroth Olsen forlader bestyrelsenNUNC A/SHenning Frederik Dedenroth Olsen forlader bestyrelsen for NUNC A/S efter en periode på 49 år. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 2001Henning Frederik Dedenroth Olsen forlader direktionenNUNC A/SHenning Frederik Dedenroth Olsen forlader direktionen for NUNC A/S efter en periode på 48 år. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 2001Carsten Hellmann bliver adm. direktørNUNC A/SCarsten Hellmann bliver adm. direktør i NUNC A/S. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. januar 2001Regnskab for 2000 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januar 2000Regnskab for 1999 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. april 1999Helle Pia Nielsen træder ind i bestyrelsenNUNC A/SHelle Pia Nielsen træder ind i bestyrelsen for NUNC A/S. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
18. januar 1999Regnskab for 1998 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 1998David Thomas Della Penta forlader bestyrelsenNUNC A/SDavid Thomas Della Penta forlader bestyrelsen for NUNC A/S efter en periode på 3 år. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. januar 1998Regnskab for 1997 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. januar 1997Regnskab for 1996 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. februar 1996Regnskab for 1995 offentliggjortNUNC A/SNUNC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 30. september 1995. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. september 1995David Thomas Della Penta bliver ny bestyrelsesformandNUNC A/SDavid Thomas Della Penta erstatter Michael David Collins som bestyrelsesformand hos NUNC A/S efter en periode på 43 år. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 1995Søren Christensen træder ind i bestyrelsenNUNC A/SSøren Christensen træder ind i bestyrelsen for NUNC A/S. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. november 1989Erik Bjarne Olsen forlader bestyrelsenNUNC A/SErik Bjarne Olsen forlader bestyrelsen for NUNC A/S efter en periode på 37 år. Arne Johansson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. marts 1953StiftelseNUNC A/SNUNC A/S stiftes i branchen fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt. Arne Johansson er medlem af bestyrelsen.Se mere