20. april 2018Arne Vedel forlader direktionenA.V. HOLDING ApSArne Vedel forlader direktionen for A.V. HOLDING ApS efter en periode på 9 år.Se mere
20. april 2018Ændring i ejerkredsenA.V. HOLDING ApSArne Vedel er ikke længere registreret som reel ejer af A.V. HOLDING ApS.Se mere
17. januar 2018Underskud på DKK 5.248 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
20. september 2017Ændring i ejerkredsenA.V. HOLDING ApSArne Vedel registreret som reel ejer af A.V. HOLDING ApS.Se mere
20. september 2017AdresseændringA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS flytter til ny adresse i Vejle. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
16. januar 2017Underskud på DKK 11.500 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
26. januar 2016Underskud på DKK 7.264 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
4. maj 2015AdresseændringA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS flytter til ny adresse i Vejle. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
15. januar 2015Underskud på DKK 3.049 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
19. oktober 2013Underskud på DKK 6.380 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
9. februar 2013Underskud på DKK 91.392 A.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
18. juni 2012Arne Vedel forlader direktionenARNE VEDEL ApSArne Vedel forlader direktionen for ARNE VEDEL ApS efter en periode på 37 år.Se mere
10. januar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortARNE VEDEL ApSARNE VEDEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
9. december 2010Regnskab for 2010 offentliggjortA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
9. december 2010Regnskab for 2010 offentliggjortARNE VEDEL ApSARNE VEDEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
10. februar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortARNE VEDEL ApSARNE VEDEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
10. februar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 19. december 2008 til 30. september 2009. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
19. december 2008StiftelseA.V. HOLDING ApSA.V. HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortARNE VEDEL ApSARNE VEDEL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Arne Vedel er medlem af direktionen.Se mere