30. september 2002Arne Vølund forlader bestyrelsenA. VØLUND & SØN A/SArne Vølund forlader bestyrelsen for A. VØLUND & SØN A/S efter en periode på 6 år.Se mere
31. december 2001Regnskab for 2001 offentliggjortA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
18. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
15. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
3. december 1999Arne Vølund forlader direktionenA. VØLUND & SØN ANLÆG ApSArne Vølund forlader direktionen for A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS efter en periode på 25 år.Se mere
28. januar 1999Regnskab for 1998 offentliggjortA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
23. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortA. VØLUND & SØN ANLÆG ApSA. VØLUND & SØN ANLÆG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Arne Vølund er medlem af direktionen.Se mere
29. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. september. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
29. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortA. VØLUND & SØN ANLÆG ApSA. VØLUND & SØN ANLÆG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. september. Arne Vølund er medlem af direktionen.Se mere
11. september 1996Regnskab for 1996 offentliggjortA. VØLUND & SØN ANLÆG ApSA. VØLUND & SØN ANLÆG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Arne Vølund er medlem af direktionen.Se mere
19. juli 1996Nyt navn: A. VØLUND & SØN ANLÆG ApSA. VØLUND & SØN ApSA. VØLUND & SØN ApS skifter navn til A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS. Arne Vølund er medlem af direktionen.Se mere
11. juli 1996StiftelseA. VØLUND & SØN A/SA. VØLUND & SØN A/S stiftes i branchen fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Arne Vølund er formand for bestyrelsen.Se mere
26. juni 1974StiftelseA. VØLUND & SØN ApSA. VØLUND & SØN ApS stiftes i branchen udlejning af erhvervsejendomme. Arne Vølund er medlem af direktionen.Se mere