27. november 2001Arni Cardien Vinther forlader direktionenVINTHER AIRCRAFT SALES ApSArni Cardien Vinther forlader direktionen for VINTHER AIRCRAFT SALES ApS efter en periode på 10 år.Se mere
24. oktober 2001Regnskab for 2001 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
2. januar 2001Regnskab for 2000 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
20. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
10. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
28. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
26. januar 1996Regnskab for 1995 offentliggjortVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1995. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere
1. april 1992StiftelseVINTHER AIRCRAFT SALES ApSVINTHER AIRCRAFT SALES ApS stiftes i branchen anden engroshandel. Arni Cardien Vinther er medlem af direktionen.Se mere