8. marts 2016Arttu-Perttu Laine forlader bestyrelsenCOOP TRADING A/SArttu-Perttu Laine forlader bestyrelsen for COOP TRADING A/S efter en periode på 2 år.Se mere
1. september 2015Jan Madsen forlader bestyrelsenCOOP TRADING A/SJan Madsen forlader bestyrelsen for COOP TRADING A/S efter en periode på 2 år. Arttu-Perttu Laine er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2015Underskud på DKK 2,1 mio.COOP TRADING A/SCOOP TRADING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Arttu-Perttu Laine er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. april 2015Geir Jostein Dyngeseth træder ind i bestyrelsenCOOP TRADING A/SGeir Jostein Dyngeseth erstatter Svein Terje Fanebust i bestyrelsen for COOP TRADING A/S efter en periode på 2 år. Arttu-Perttu Laine er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. april 2015AdresseændringCOOP TRADING A/SCOOP TRADING A/S flytter til ny adresse i Taastrup. Arttu-Perttu Laine er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2014Overskud på DKK 236.000 COOP TRADING A/SCOOP TRADING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Arttu-Perttu Laine er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. februar 2014Arttu-Perttu Laine træder ind i bestyrelsenCOOP TRADING A/SArttu-Perttu Laine træder ind i bestyrelsen for COOP TRADING A/S.Se mere