6. december 2013Artur Marek Michalczyk forlader direktionenSYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApSArtur Marek Michalczyk forlader direktionen for SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS efter en periode på 3 år.Se mere
22. august 2013Nyt navn: SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS skifter navn til SYNIVERSE TECHNOLOGIES PAYMENT SERVICES ApS. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2013Underskud på EUR 8,9 mio.MACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
2. januar 2013AdresseændringMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
17. juli 2012Regnskab for 2011 offentliggjortMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortMACH CONTENT SERVICES ApSMACH CONTENT SERVICES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
1. april 2011Jens Morten Brøgger træder ind i direktionenMACH CONTENT SERVICES ApSJens Morten Brøgger træder ind i direktionen for MACH CONTENT SERVICES ApS. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2011Guy Emile Dubois forlader direktionenMACH CONTENT SERVICES ApSGuy Emile Dubois forlader direktionen for MACH CONTENT SERVICES ApS efter en periode på 2 år. Artur Marek Michalczyk er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2011Artur Marek Michalczyk træder ind i direktionenMACH CONTENT SERVICES ApSArtur Marek Michalczyk træder ind i direktionen for MACH CONTENT SERVICES ApS.Se mere