4. december 2023Overskud på DKK 63.613 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2022Underskud på DKK 169.514 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
12. november 2021Overskud på DKK 166.153 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
22. oktober 2020Overskud på DKK 112.642 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
26. august 2019Underskud på DKK 42.439 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2018Overskud på DKK 53.496 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
3. april 2018Ny branche: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkterA & H MAX ANDERSEN ApSTidligere branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 2017Ændring i ejerkredsenA & H MAX ANDERSEN ApSAsger Max Andersen registreret som reel ejer af A & H MAX ANDERSEN ApS.Se mere
10. oktober 2017Overskud på DKK 12.392 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2016Overskud på DKK 26.507 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
23. november 2015Overskud på DKK 62.533 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
14. november 2014Overskud på DKK 67.252 A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
11. november 2014Nyt navn: A & H MAX ANDERSEN ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS skifter navn til A & H MAX ANDERSEN ApS. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2013Overskud på DKK 44.599 A & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2013Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.A & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSTidligere branche: Fremstilling af ædelmetaller. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2012Regnskab for 2012 offentliggjortA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
11. november 2011Regnskab for 2011 offentliggjortA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
10. december 2010AdresseændringA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2010Regnskab for 2010 offentliggjortA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApSA & H MAX ANDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Asger Max Andersen er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2010Asger Max Andersen forlader direktionenGULDSMEDENE ASGER OG HELGE MAX ANDERSEN ApSAsger Max Andersen forlader direktionen for GULDSMEDENE ASGER OG HELGE MAX ANDERSEN ApS efter en periode på 33 år.Se mere