20. juniUnderskud på DKK 26.112 Sports Linker Group ApSSports Linker Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
18. januarOverskud på DKK 294.264 CIRCLE CONSULT ApSCIRCLE CONSULT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
2. november 2023Jan Oluf Madsen forlader bestyrelsenSports Linker Group ApSJan Oluf Madsen forlader bestyrelsen for Sports Linker Group ApS efter en periode på 2 år. Asger Rønnow er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
11. september 2023Underskud på DKK 20.567 THAVAS Holding ApSTHAVAS Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Asger Rønnow er medlem af direktionen.Se mere
7. august 2023AdresseændringSports Linker Group ApSSports Linker Group ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
10. juli 2023Underskud på DKK 1,6 mio.Sports Linker Group ApSSports Linker Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 7. oktober 2021 til 31. december 2022. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
21. juni 2023Asger Rønnow træder ind i bestyrelsenSports Linker Group ApSAsger Rønnow træder ind i bestyrelsen for Sports Linker Group ApS.Se mere
15. marts 2023Asger Rønnow forlader bestyrelsenALS Rønnow ApSAsger Rønnow forlader bestyrelsen for ALS Rønnow ApS efter en periode på 3 år.Se mere
15. marts 2023Ændring i ejerkredsenALS Rønnow ApSAsger Rønnow er ikke længere registreret som reel ejer af ALS Rønnow ApS.Se mere
24. januar 2023Underskud på DKK 12.031 ALS Rønnow ApSALS Rønnow ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Asger Rønnow ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
22. december 2022Overskud på DKK 1,5 mio.CIRCLE CONSULT ApSCIRCLE CONSULT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
19. oktober 2022Underskud på DKK 31.115 THAVAS Holding ApSTHAVAS Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Asger Rønnow er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 2022Asger Rønnow forlader bestyrelsenCircleScope ApSAsger Rønnow forlader bestyrelsen for CircleScope ApS efter en periode på 2 år.Se mere
16. december 2021Asger Rønnow træder ind i bestyrelsenCIRCLE CONSULT ApSAsger Rønnow træder ind i bestyrelsen for CIRCLE CONSULT ApS.Se mere
15. december 2021Underskud på DKK 640.852 CircleScope ApSCircleScope ApS offentliggør regnskabet for perioden 19. juni 2020 til 30. juni. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere
15. december 2021Underskud på DKK 9.030 ALS Rønnow ApSALS Rønnow ApS offentliggør regnskabet for perioden 30. marts 2020 til 30. juni. Asger Rønnow ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
14. december 2021Underskud på DKK 8.825 THAVAS Holding ApSTHAVAS Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Asger Rønnow er medlem af direktionen.Se mere
21. juli 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabTHAVAS Holding ApSTHAVAS Holding IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til THAVAS Holding ApS. Asger Rønnow er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2020Underskud på DKK 7.224 THAVAS Holding IVSTHAVAS Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Asger Rønnow er medlem af direktionen.Se mere
19. juni 2020StiftelseCircleScope ApSCircleScope ApS stiftes i branchen fremstilling af kommunikationsudstyr. Asger Rønnow er formand for bestyrelsen.Se mere