7. martsOverskud på DKK 662.103 JARL Holding ApSJARL Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 30. november 2022 til 31. december 2023. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
7. martsOverskud på DKK 915.292 THORKILDS ApSTHORKILDS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
7. martsOverskud på DKK 2.861 JARL drift ApSJARL drift ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 31. december 2023. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
7. martsOverskud på DKK 168.137 Hjersing Holding ApSHjersing Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 7. oktober 2022 til 31. december 2023. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2023Asker Elbrønd Hjersing træder ind i direktionenJARL drift ApSAsker Elbrønd Hjersing træder ind i direktionen for JARL drift ApS.Se mere
1. maj 2023Ny status: NORMALJARL drift ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
18. april 2023StiftelseJARL drift ApSJARL drift ApS stiftes i branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Asker Elbrønd Hjersing ejer 25% af virksomheden.Se mere
26. januar 2023Overskud på DKK 881.261 THORKILDS ApSTHORKILDS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
5. januar 2023Ændring i ejerkredsenLara Invest IVSAsker Elbrønd Hjersing er ikke længere registreret som reel ejer af Lara Invest IVS.Se mere
30. november 2022StiftelseJARL Holding ApSJARL Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
7. oktober 2022StiftelseHjersing Holding ApSHjersing Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2022Ny status: UNDER KONKURSLara Invest IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Asker Elbrønd Hjersing ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
5. maj 2022Overskud på DKK 678.373 THORKILDS ApSTHORKILDS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Asker Elbrønd Hjersing er medlem af direktionen.Se mere
19. april 2022Ændring i ejerkredsenTHORKILDS ApSAsker Elbrønd Hjersing reducerer sit reelle ejerskab af THORKILDS ApS.Se mere
1. februar 2022Asker Elbrønd Hjersing træder ind i direktionenTHORKILDS ApSAsker Elbrønd Hjersing erstatter Rasmus Jørgensen i direktionen for THORKILDS ApS efter en periode på 6 år.Se mere
27. januar 2022Rasmus Jørgensen forlader direktionenLara Invest IVSRasmus Jørgensen forlader direktionen for Lara Invest IVS efter en periode på 6 år. Asker Elbrønd Hjersing ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
27. januar 2022Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGLara Invest IVSTidligere status: Normal. Asker Elbrønd Hjersing ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
13. oktober 2021Ændring i ejerkredsenTHORKILDS ApSLasse Iver Wine Jensen reducerer sit reelle ejerskab af THORKILDS ApS. Asker Elbrønd Hjersing ejer fortsat 33,3% af virksomheden.Se mere
26. juli 2021Overskud på DKK 0 Lara Invest IVSLara Invest IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Asker Elbrønd Hjersing ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
22. juli 2021Overskud på DKK 718.364 THORKILDS ApSTHORKILDS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Asker Elbrønd Hjersing ejer 33,3% af virksomheden.Se mere