9. februar 2005Bent Højriis Jensen forlader bestyrelsenDATOSELSKABET AF 9. FEBRUAR 2005 A/SBent Højriis Jensen forlader bestyrelsen for DATOSELSKABET AF 9. FEBRUAR 2005 A/S efter en periode på 3 år.Se mere
13. januar 2005Evald Otto Egede Kristensen forlader bestyrelsenJAMO A/SEvald Otto Egede Kristensen forlader bestyrelsen for JAMO A/S efter en periode på 3 år. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2005Udskiftning i bestyrelsenJAMO A/S5 ændringer i bestyrelsen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2005Ny branche: Udlejning af erhvervsejendommeJAMO A/STidligere branche: Fremstilling af højtalere mv. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. november 2004Anders Holdt Høiris-Andersen forlader direktionenJAMO A/SAnders Holdt Høiris-Andersen forlader direktionen for JAMO A/S efter en periode på 2 år. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juli 2004Udskiftning i bestyrelsenJAMO A/S3 ændringer i bestyrelsen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juli 2004Thomas Broe-Andersen forlader direktionenJAMO A/SThomas Broe-Andersen forlader direktionen for JAMO A/S efter en periode på 1 år. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortJAMO A/SJAMO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juni 2004Udskiftning i bestyrelsenJAMO A/S5 ændringer i bestyrelsen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskab for 2002 offentliggjortJAMO A/SJAMO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juni 2003Carl Henrik Jeppesen træder ind i bestyrelsenJAMO A/SCarl Henrik Jeppesen træder ind i bestyrelsen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2003Thomas Broe-Andersen træder ind i direktionenJAMO A/SThomas Broe-Andersen erstatter Jens Daugbjerg i direktionen for JAMO A/S efter en periode på 1 år. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. december 2002Anders Holdt Høiris-Andersen forlader bestyrelsenJAMO A/SAnders Holdt Høiris-Andersen forlader bestyrelsen for JAMO A/S efter en periode på 8 måneder. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. december 2002Anders Holdt Høiris-Andersen træder ind i direktionenJAMO A/SAnders Holdt Høiris-Andersen træder ind i direktionen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. oktober 2002Torben Sørensen stopper som adm. direktørJAMO A/STorben Sørensen stopper som adm. direktør i JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. august 2002Thomas Broe-Andersen forlader bestyrelsenJAMO A/SThomas Broe-Andersen forlader bestyrelsen for JAMO A/S efter en periode på 1 år. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2002Regnskab for 2001 offentliggjortJAMO A/SJAMO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 31. december 2001. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. april 2002Anders Holdt Høiris-Andersen træder ind i bestyrelsenJAMO A/SAnders Holdt Høiris-Andersen træder ind i bestyrelsen for JAMO A/S. Bent Højriis Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. april 2002Poul Henning Pedersen træder ind i direktionenJAMO A/SPoul Henning Pedersen erstatter Henning Vestergaard i direktionen for JAMO A/S efter en periode på 1 år. Bent Højriis Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 2002Bent Højriis Jensen træder ind i bestyrelsenJAMO A/SBent Højriis Jensen erstatter Harald Høgedal Tang i bestyrelsen for JAMO A/S efter en periode på 4 år.Se mere