7. april 2006Jørgen Marquart Mikkelsen træder ind i bestyrelsenGrundfos A/SJørgen Marquart Mikkelsen erstatter Bent Levring i bestyrelsen for Grundfos A/S efter en periode på 8 år.Se mere
11. januar 2006AdresseændringGrundfos A/SGrundfos A/S flytter til ny adresse i Bjerringbro. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2005Kurt Bech Christensen træder ind i direktionenGrundfos A/SKurt Bech Christensen erstatter Steen Ejlersen i direktionen for Grundfos A/S efter en periode på 48 år. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2005Regnskab for 2004 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. april 2005Udskiftning i bestyrelsenGrundfos A/S4 ændringer i bestyrelsen for Grundfos A/S. Bent Levring er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. marts 2004Regnskab for 2003 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. maj 2003Regnskab for 2002 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. april 2003Carsten Bjerg bliver ny bestyrelsesformandGrundfos A/SCarsten Bjerg erstatter Niels Due Jensen som bestyrelsesformand hos Grundfos A/S efter en periode på 46 år. Bent Levring er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2003Lars Aagaard Nielsen bliver adm. direktørGrundfos A/SLars Aagaard Nielsen bliver adm. direktør i Grundfos A/S. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2002Poul Vesterbæk stopper som adm. direktørGrundfos A/SPoul Vesterbæk stopper som adm. direktør i Grundfos A/S. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2002Regnskab for 2001 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. april 2002Ulla Boeskov træder ind i bestyrelsenGrundfos A/SUlla Boeskov erstatter Laurits Kristian Graugaard Jensen i bestyrelsen for Grundfos A/S efter en periode på 4 år. Bent Levring er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
9. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2001Jørn Chresten Henriksen forlader direktionenGrundfos A/SJørn Chresten Henriksen forlader direktionen for Grundfos A/S efter en periode på 3 år. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. oktober 2000Per Eslund Asmussen forlader direktionenGrundfos A/SPer Eslund Asmussen forlader direktionen for Grundfos A/S efter en periode på 43 år. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 2000Torben Ømark træder ind i direktionenGrundfos A/STorben Ømark træder ind i direktionen for Grundfos A/S. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 2000Frank Ganner Bech forlader direktionenGrundfos A/SFrank Ganner Bech forlader direktionen for Grundfos A/S efter en periode på 42 år. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortGrundfos A/SGrundfos A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 1998Jørn Chresten Henriksen træder ind i direktionenGrundfos A/SJørn Chresten Henriksen erstatter Knud Aage Madsen i direktionen for Grundfos A/S efter en periode på 41 år. Bent Levring er medlem af bestyrelsen.Se mere