9. december 2014Bente Sandahl forlader bestyrelsenH. JUUL MIKKELSEN A/SBente Sandahl forlader bestyrelsen for H. JUUL MIKKELSEN A/S efter en periode på 8 år.Se mere
19. juni 2014Underskud på DKK 1,1 mio.H. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
8. juni 2013Underskud på DKK 124.713 H. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
10. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
31. maj 2012Gert Kristiansen træder ind i bestyrelsenH. JUUL MIKKELSEN A/SGert Kristiansen erstatter Hans Christian Juul Mikkelsen i bestyrelsen for H. JUUL MIKKELSEN A/S efter en periode på 15 år. Bente Sandahl er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
6. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
22. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
31. maj 2010Jesper Juul Mikkelsen forlader bestyrelsenH. JUUL MIKKELSEN A/SJesper Juul Mikkelsen forlader bestyrelsen for H. JUUL MIKKELSEN A/S efter en periode på 13 år. Bente Sandahl er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
23. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
24. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Opførelse af bygningerH. JUUL MIKKELSEN A/STidligere branche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
10. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortH. JUUL MIKKELSEN A/SH. JUUL MIKKELSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere
23. april 2007Bente Sandahl træder ind i bestyrelsenH. JUUL MIKKELSEN A/SBente Sandahl træder ind i bestyrelsen for H. JUUL MIKKELSEN A/S.Se mere
23. april 2007Keld Dodurga Sandahl træder ind i direktionenH. JUUL MIKKELSEN A/SKeld Dodurga Sandahl erstatter Hans Christian Juul Mikkelsen i direktionen for H. JUUL MIKKELSEN A/S efter en periode på 10 år. Bente Sandahl er formand for bestyrelsen.Se mere