11. juni 2009Bernd Reckmann forlader bestyrelsenANTALIS A/SBernd Reckmann forlader bestyrelsen for ANTALIS A/S efter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2009Michael Buur Trærup bliver adm. direktørANTALIS A/SMichael Buur Trærup erstatter Bernd Reckmann som adm. direktør i ANTALIS A/S.Se mere
3. juli 2008Regnskab for 2007 offentliggjortANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Bernd Reckmann er adm. direktør i virksomheden.Se mere
30. juli 2007Regnskab for 2006 offentliggjortANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Bernd Reckmann er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. september 2006AdresseændringANTALIS A/SANTALIS A/S flytter fra Albertslund til Hellerup. Bernd Reckmann er adm. direktør i virksomheden.Se mere
30. august 2006Ole Rene Haupt forlader direktionenANTALIS A/SOle Rene Haupt forlader direktionen for ANTALIS A/S efter en periode på 6 år. Bernd Reckmann er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
30. august 2006Bernd Reckmann bliver adm. direktørANTALIS A/SBernd Reckmann bliver adm. direktør i ANTALIS A/S.Se mere
4. juli 2006Regnskab for 2005 offentliggjortANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Bernd Reckmann er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2006Bernd Reckmann træder ind i bestyrelsenANTALIS A/SBernd Reckmann træder ind i bestyrelsen for ANTALIS A/S.Se mere