9. juni 2023Underskud på DKK 1.788 GULDBORG 95 HOLDING ApSGULDBORG 95 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
19. maj 2022Underskud på DKK 20.242 GULDBORG 95 HOLDING ApSGULDBORG 95 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2022Ændring i ejerkredsenOdeno A/SBertin Guldborg Hansen er ikke længere registreret som reel ejer af Odeno A/S.Se mere
11. oktober 2021Bertin Guldborg Hansen forlader bestyrelsenOdeno A/SBertin Guldborg Hansen forlader bestyrelsen for Odeno A/S efter en periode på 11 måneder.Se mere
11. oktober 2021AdresseændringOdeno A/SOdeno A/S flytter fra København N til Brøndby. Bertin Guldborg Hansen ejer 25% af virksomheden.Se mere
1. oktober 2021Mads Luis Anqvist bliver adm. direktørOdeno A/SMads Luis Anqvist erstatter Dusan Novakovic som adm. direktør i Odeno A/S. Bertin Guldborg Hansen ejer 25% af virksomheden.Se mere
28. juli 2021Bertin Guldborg Hansen forlader direktionenOdeno A/SBertin Guldborg Hansen forlader direktionen for Odeno A/S efter en periode på 1 år.Se mere
28. juli 2021Dusan Novakovic bliver adm. direktørOdeno A/SDusan Novakovic bliver adm. direktør i Odeno A/S. Bertin Guldborg Hansen ejer 25% af virksomheden.Se mere
7. juli 2021Underskud på DKK 849.368 Odeno A/SOdeno A/S offentliggør regnskabet for perioden 26. februar 2020 til 31. december 2020. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
25. juni 2021Underskud på DKK 1.157 GULDBORG 95 HOLDING ApSGULDBORG 95 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. februar 2020 til 31. december 2020. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2021Mads Luis Anqvist træder ind i bestyrelsenOdeno A/SMads Luis Anqvist erstatter Allan Sønderskov Darre i bestyrelsen for Odeno A/S efter en periode på 1 år. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
25. februar 2021Bertin Guldborg Hansen forlader direktionenLeadbase IVSBertin Guldborg Hansen forlader direktionen for Leadbase IVS efter en periode på 5 år.Se mere
25. februar 2021Ændring i ejerkredsenLeadbase IVSBertin Guldborg Hansen er ikke længere registreret som reel ejer af Leadbase IVS.Se mere
4. januar 2021Ændring i ejerkredsenOdeno A/SBertin Guldborg Hansen registreret som reel ejer af Odeno A/S.Se mere
2. november 2020Bertin Guldborg Hansen træder ind i bestyrelsenOdeno A/SBertin Guldborg Hansen træder ind i bestyrelsen for Odeno A/S.Se mere
4. august 2020Bertin Guldborg Hansen forlader bestyrelsenLuitel ApSBertin Guldborg Hansen forlader bestyrelsen for Luitel ApS efter en periode på 2 år.Se mere
4. august 2020Emil Bormann Larsen bliver adm. direktørLuitel ApSEmil Bormann Larsen erstatter Bertin Guldborg Hansen som adm. direktør i Luitel ApS.Se mere
4. august 2020Ændring i ejerkredsenLuitel ApSBertin Guldborg Hansen er ikke længere registreret som reel ejer af Luitel ApS.Se mere
22. maj 2020Overskud på DKK 0 Leadbase IVSLeadbase IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Bertin Guldborg Hansen er medlem af direktionen.Se mere
23. april 2020Ny selskabsform: AnpartsselskabLuitel ApSLuitel IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Luitel ApS. Bertin Guldborg Hansen er adm. direktør i virksomheden.Se mere