22. januar 2010Henning Nøhr træder ind i bestyrelsenFUGLEVÆRNSFONDENHenning Nøhr erstatter Birger Peter Christensen i bestyrelsen for FUGLEVÆRNSFONDEN efter en periode på 4 år.Se mere
22. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortFUGLEVÆRNSFONDENFUGLEVÆRNSFONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. marts 2009AdresseændringFUGLEVÆRNSFONDENFUGLEVÆRNSFONDEN flytter til ny adresse i København V. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortFUGLEVÆRNSFONDENFUGLEVÆRNSFONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. april 2008Udskiftning i bestyrelsenFUGLEVÆRNSFONDEN6 ændringer i bestyrelsen for FUGLEVÆRNSFONDEN. Birger Peter Christensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Andre organisationer og foreninger i.a.n.FUGLEVÆRNSFONDENTidligere branche: Andre politiske og ideologiske organisationer. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2007Regnskab for 2006 offentliggjortFUGLEVÆRNSFONDENFUGLEVÆRNSFONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 2006Ny status: NORMALFUGLEVÆRNSFONDENTidligere status: Ukendt. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. maj 2006Birger Peter Christensen træder ind i bestyrelsenFUGLEVÆRNSFONDENBirger Peter Christensen træder ind i bestyrelsen for FUGLEVÆRNSFONDEN.Se mere
13. maj 2006Anne Elise Frydensberg træder ind i direktionenFUGLEVÆRNSFONDENAnne Elise Frydensberg træder ind i direktionen for FUGLEVÆRNSFONDEN. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. maj 2006Ny selskabsform: Erhvervsdrivende fondFUGLEVÆRNSFONDENFUGLEVÆRNSFONDEN skifter selskabsform. Birger Peter Christensen er medlem af bestyrelsen.Se mere