12. december 2019Johnny Tromborg træder ind i direktionenTROMBORG & CO ApSJohnny Tromborg erstatter Birgith Tromborg i direktionen for TROMBORG & CO ApS efter en periode på 6 år.Se mere
12. december 2019Ændring i ejerkredsenTROMBORG & CO ApSBirgith Tromborg er ikke længere registreret som reel ejer af TROMBORG & CO ApS.Se mere
13. december 2018Overskud på DKK 467 TROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2017Underskud på DKK 28.522 TROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2017Birgith Tromborg forlader bestyrelsenTROMBORG & CO ApSBirgith Tromborg forlader bestyrelsen for TROMBORG & CO ApS efter en periode på 4 år.Se mere
13. december 2016Overskud på DKK 414 TROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2016Ændring i ejerkredsenTROMBORG & CO ApSBirgith Tromborg registreret som reel ejer af TROMBORG & CO ApS.Se mere
18. december 2015Overskud på DKK 1.431 TROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
24. december 2014Overskud på DKK 16.117 TROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
5. januar 2014AdresseændringTROMBORG & CO ApSTROMBORG & CO ApS flytter til ny adresse i Horsens. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
5. januar 2014Ny branche: WebportalerTROMBORG & CO ApSTidligere branche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2014Birgith Tromborg træder ind i bestyrelsenTROMBORG & CO ApSBirgith Tromborg træder ind i bestyrelsen for TROMBORG & CO ApS.Se mere
1. januar 2014Birgith Tromborg træder ind i direktionenTROMBORG & CO ApSBirgith Tromborg erstatter Keld Florczak i direktionen for TROMBORG & CO ApS efter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2014Nyt navn: TROMBORG & CO ApSKFL IMPORT ApSKFL IMPORT ApS skifter navn til TROMBORG & CO ApS. Birgith Tromborg er medlem af direktionen.Se mere