16. juni 2021Birgitte Illerup-Busch forlader bestyrelsenKailow Creative ApSBirgitte Illerup-Busch forlader bestyrelsen for Kailow Creative ApS efter en periode på 3 år.Se mere
5. marts 2021Underskud på DKK 33.182 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Birgitte Illerup-Busch er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. marts 2020Overskud på DKK 18.175 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Birgitte Illerup-Busch er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2019Overskud på DKK 26.070 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggør regnskabet for perioden 5. marts 2018 til 31. december 2018. Birgitte Illerup-Busch er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2019Preben Bang Mikkelsen træder ind i bestyrelsenKailow Creative ApSPreben Bang Mikkelsen træder ind i bestyrelsen for Kailow Creative ApS. Birgitte Illerup-Busch er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. oktober 2018Jørgen Kailow bliver ny bestyrelsesformandKailow Creative ApSJørgen Kailow erstatter Mogens Kailow som bestyrelsesformand hos Kailow Creative ApS efter en periode på 7 måneder. Birgitte Illerup-Busch er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
5. marts 2018StiftelseKailow Creative ApSKailow Creative ApS stiftes i branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Birgitte Illerup-Busch er medlem af bestyrelsen.Se mere