22. september 2003Bjarne Jermin Pedersen træder ind i direktionenVETPHARMA HELSINGE ApSBjarne Jermin Pedersen erstatter Birthe Valling Bakkegaard i direktionen for VETPHARMA HELSINGE ApS efter en periode på 21 år.Se mere
24. oktober 2002Regnskab for 2002 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2001 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
2. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2000 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2000Regnskab for 2000 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1999 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
4. november 1999Regnskab for 1999 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
28. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
25. oktober 1996Regnskab for 1996 offentliggjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
24. december 1993Nyt navn: VETPHARMA HELSINGE ApSJENS BAKKEGAARD ApSJENS BAKKEGAARD ApS skifter navn til VETPHARMA HELSINGE ApS. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
28. november 1990Nyt navn: JENS BAKKEGAARD ApSØDUM-TEGL ApSØDUM-TEGL ApS skifter navn til JENS BAKKEGAARD ApS. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere
20. december 1982StiftelseØDUM-TEGL ApSØDUM-TEGL ApS stiftes i branchen teglværker. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af direktionen.Se mere