10. juniNye navne i bestyrelsenA/S POLITIKEN HOLDING2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for A/S POLITIKEN HOLDING. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. juniNye navne i bestyrelsenPOLITIKEN-FONDEN2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for POLITIKEN-FONDEN. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. maj · erhvervslivaarhus.dkStadig i minus: Virksomhed i Aarhus C mister store pengeI sidste ende er det Torben Magnus Andersen,Finn Junge-Jensen,Per Mikael Jensen,Tina Nikolaisen,Lars Henrik Munch,Michael Holm,Dorte Marianne Olesen,Jørgen Ejbøl Jensen,Jens Bruun,Karsten Ohrt,Anita Bay Bundegaard,Peter Bartram,Uffe Ring-Petersen,Bjarne Schilling,Susanne Juhl,Mads Glenn Wehlast,Jeanette Varberg, der er de dominerende ejere. Læs artikel
3. aprilOverskud på DKK 92 mio.A/S POLITIKEN HOLDINGA/S POLITIKEN HOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bjarne Schilling er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. aprilOverskud på DKK 14 mio.POLITIKEN-FONDENPOLITIKEN-FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bjarne Schilling er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. marts · fundats.dkUdskiftning i Politiken-Fonden• Bjarne Schilling, Jeanett Geoffroy og Per Mathiessen (medarbejdervalgte).Læs artikel
12. martsUdskiftning i bestyrelsenPOLITIKEN-FONDEN5 ændringer i bestyrelsen for POLITIKEN-FONDEN. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. martsUdskiftning i bestyrelsenA/S POLITIKEN HOLDING5 ændringer i bestyrelsen for A/S POLITIKEN HOLDING. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
4. marts · erhvervslivaarhus.dkStor fremgang: Virksomhed i Aarhus C fik vendt tab til milliongevinstI sidste ende er det Torben Magnus Andersen,Finn Junge-Jensen,Per Mikael Jensen,Tina Nikolaisen,Lars Henrik Munch,Michael Holm,Dorte Marianne Olesen,Jørgen Ejbøl Jensen,Jens Bruun,Anita Bay Bundegaard,Peter Bartram,Uffe Ring-Petersen,Bjarne Schilling,Susanne Juhl,Jeanette Varberg, der er de dominerende ejere. Læs artikel
31. december 2023Mads Glenn Wehlast forlader bestyrelsenPOLITIKEN-FONDENMads Glenn Wehlast forlader bestyrelsen for POLITIKEN-FONDEN efter en periode på 5 år. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2023Mads Glenn Wehlast forlader bestyrelsenA/S POLITIKEN HOLDINGMads Glenn Wehlast forlader bestyrelsen for A/S POLITIKEN HOLDING efter en periode på 5 år. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. september 2023Karsten Ohrt forlader bestyrelsenA/S POLITIKEN HOLDINGKarsten Ohrt forlader bestyrelsen for A/S POLITIKEN HOLDING efter en periode på 2 år. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. september 2023Karsten Ohrt forlader bestyrelsenPOLITIKEN-FONDENKarsten Ohrt forlader bestyrelsen for POLITIKEN-FONDEN efter en periode på 2 år. Bjarne Schilling er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
23. marts 2023Underskud på DKK 10 mio.POLITIKEN-FONDENPOLITIKEN-FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bjarne Schilling er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. marts 2023Underskud på DKK 101 mio.A/S POLITIKEN HOLDINGA/S POLITIKEN HOLDING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bjarne Schilling er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. marts 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Erritsø Tryk A/S fik millionoverskudI sidste ende er det Torben Magnus Andersen,Finn Junge-Jensen,Per Mikael Jensen,Anja Bechmann,Lars Henrik Munch,Michael Holm,Dorte Marianne Olesen,Jørgen Ejbøl Jensen,Jens Bruun,Karsten Ohrt,Anita Bay Bundegaard,Peter Bartram,Uffe Ring-Petersen,Bjarne Schilling,Susanne Juhl,Mads Glenn Wehlast,Jeanette Varberg, der er de dominerende ejere. Læs artikel
27. februar 2023 · Lasso.dkBestyrelsen for JP/POLITIKENS HUS A/S udskifter medlemmerMads Glenn Wehlast registreret som medlem af bestyrelsen i JP/POLITIKENS HUS A/S Bjarne Schilling udtræder af bestyrelsen, og Mads Glenn Wehlast overtager pladsen som medlem af bestyrelsen i JP/POLITIKENS HUS A/S Bjarne Schilling har siddet i bestyrelsen siden 18.02.2011 men fratræder nu. Læs artikel
27. februar 2023Mads Glenn Wehlast træder ind i bestyrelsenJP/POLITIKENS HUS A/SMads Glenn Wehlast erstatter Bjarne Schilling i bestyrelsen for JP/POLITIKENS HUS A/S efter en periode på 12 år.Se mere
22. februar 2023 · Journalisten.dkUrostiftere valgt til JP/Politikens bestyrelsePolitikens Bjarne Schilling er til gengæld trådt ud af bestyrelsen, da han valgte ikke at genopstille. Læs artikel
20. maj 2022Ændring i ejerkredsenDIN AVIS A/SBjarne Schilling er ikke længere registreret som reel ejer af DIN AVIS A/S.Se mere