30. juniUnderskud på DKK 48.510 MULTICOM S.M.B.A.MULTICOM S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
19. juniOverskud på DKK 7.932 MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
16. juniUnderskud på DKK 1.142 Hauerberg invest ApSHauerberg invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. juniUnderskud på DKK 13.589 domusmio ApSdomusmio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2023Overskud på DKK 87.239 MULTICOM S.M.B.A.MULTICOM S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2023Underskud på DKK 7.608 domusmio ApSdomusmio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2023Underskud på DKK 660 Hauerberg invest ApSHauerberg invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. maj 2023Underskud på DKK 30.107 MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2022Overskud på DKK 99.614 MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2022Overskud på DKK 76.306 MULTICOM S.M.B.A.MULTICOM S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2022Underskud på DKK 5.366 domusmio ApSdomusmio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2022Underskud på DKK 30 Hauerberg invest ApSHauerberg invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere
31. maj 2021Overskud på DKK 60.506 MULTICOM S.M.B.A.MULTICOM S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2021Overskud på DKK 68.819 MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
11. maj 2021Underskud på DKK 2.650 domusmio ApSdomusmio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
11. maj 2021Underskud på DKK 2 Hauerberg invest ApSHauerberg invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere
15. april 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabHauerberg invest ApSHauerberg invest IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Hauerberg invest ApS. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. august 2020Overskud på DKK 5.009 MULTICOM S.M.B.A.MULTICOM S.M.B.A. offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
16. august 2020Underskud på DKK 1.308 domusmio ApSdomusmio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Bo Hauerberg er medlem af direktionen.Se mere
16. august 2020Underskud på DKK 1 Hauerberg invest IVSHauerberg invest IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Bo Hauerberg er adm. direktør i virksomheden.Se mere