ASSE - DANISH EDUCATIONAL TRAVEL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Bo Ulf Springfors er medlem af bestyrelsen.
ASSE - DANISH EDUCATIONAL TRAVEL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 30. september 1997. Bo Ulf Springfors er medlem af bestyrelsen.
ASSE - DANISH EDUCATIONAL TRAVEL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Bo Ulf Springfors er medlem af direktionen.