14. september 2023Overskud på DKK 2,6 mio.GLOBUS DATA ApSGLOBUS DATA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2023Overskud på DKK 1,3 mio.Globus Data Holding ApSGlobus Data Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2023Underskud på DKK 10.236 B. Lindharth Holding ApSB. Lindharth Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
27. oktober 2022Underskud på DKK 110.460 Globus Data Holding ApSGlobus Data Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 21. maj 2021 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
27. oktober 2022Underskud på DKK 10.856 B. Lindharth Holding ApSB. Lindharth Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 19. maj 2021 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2022Overskud på DKK 1,9 mio.GLOBUS DATA ApSGLOBUS DATA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2021Overskud på DKK 5,8 mio.GLOBUS DATA ApSGLOBUS DATA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2021Flere forlader bestyrelsenGLOBUS DATA ApS4 medlemmer forlader bestyrelsen for GLOBUS DATA ApS. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2021Brian Lindharth træder ind i direktionenGLOBUS DATA ApSBrian Lindharth træder ind i direktionen for GLOBUS DATA ApS.Se mere
1. juli 2021Ændring i ejerkredsenGLOBUS DATA ApSBrian Lindharth registreret som reel ejer af GLOBUS DATA ApS.Se mere
21. maj 2021StiftelseGlobus Data Holding ApSGlobus Data Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere
19. maj 2021StiftelseB. Lindharth Holding ApSB. Lindharth Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Brian Lindharth er medlem af direktionen.Se mere