10. januar 2020 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerHK Byg Entreprise A/S Kathrine Bajlum-Busch er indtrådt i bestyrelsen hos HK Byg Entreprise A/S i stedet for Camilla Hallgren (kilde: Læs artikel
6. september 2019Kathrine Bajlum-Busch træder ind i bestyrelsenHK BYG ENTREPRISE A/SKathrine Bajlum-Busch erstatter Camilla Hallgren i bestyrelsen for HK BYG ENTREPRISE A/S efter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2019AdresseændringHK BYG ENTREPRISE A/SHK BYG ENTREPRISE A/S flytter fra Hvidovre til København K. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 2019Overskud på DKK 14 mio.HK BYG ENTREPRISE A/SHK BYG ENTREPRISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. oktober 2018Claus Gram Madsen træder ind i bestyrelsenHK BYG ENTREPRISE A/SClaus Gram Madsen træder ind i bestyrelsen for HK BYG ENTREPRISE A/S. Camilla Hallgren er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. oktober 2018Claus Gram Madsen træder ind i direktionenHK BYG ENTREPRISE A/SClaus Gram Madsen træder ind i direktionen for HK BYG ENTREPRISE A/S. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. oktober 2018Ændring i ejerkredsenHK BYG ENTREPRISE A/SClaus Gram Madsen registreret som reel ejer af HK BYG ENTREPRISE A/S. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2018Overskud på DKK 5,5 mio.HK BYG ENTREPRISE A/SHK BYG ENTREPRISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2017 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topHK Byg Entreprise A/S Camilla Hallgren er trådt ind i bestyrelsen hos HK Byg Entreprise A/S i stedet for Kathrine Bajlum-Busch (kilde: Læs artikel
21. juni 2017Overskud på DKK 813.969 HK BYG ENTREPRISE A/SHK BYG ENTREPRISE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Camilla Hallgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juni 2017Camilla Hallgren træder ind i bestyrelsenHK BYG ENTREPRISE A/SCamilla Hallgren træder ind i bestyrelsen for HK BYG ENTREPRISE A/S.Se mere