26. marts 2020Camilla Juul Graugaard forlader direktionenCJG Holding IVSCamilla Juul Graugaard forlader direktionen for CJG Holding IVS efter en periode på 4 år.Se mere
26. marts 2020Ændring i ejerkredsenCJG Holding IVSCamilla Juul Graugaard er ikke længere registreret som reel ejer af CJG Holding IVS.Se mere
16. januar 2020Underskud på DKK 9.804 CJG Holding IVSCJG Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2018AdresseændringCJG Holding IVSCJG Holding IVS flytter til ny adresse i Vanløse. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2018Overskud på DKK 50.815 CJG Holding IVSCJG Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
26. februar 2018Kim Graugaard træder ind i direktionenBTI ApSKim Graugaard erstatter Camilla Juul Graugaard i direktionen for BTI ApS efter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2018Ændring i ejerkredsenBTI ApSCamilla Juul Graugaard er ikke længere registreret som reel ejer af BTI ApS.Se mere
13. december 2017Underskud på DKK 74.691 BTI ApSBTI ApS offentliggør regnskabet for perioden 31. marts 2016 til 30. juni. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2017Underskud på DKK 60.132 CJG Holding IVSCJG Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 28. juni 2016 til 30. juni. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
1. november 2016AdresseændringBTI ApSBTI ApS flytter fra Frederiksberg til Rødovre. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2016Ny selskabsform: AnpartsselskabBTI ApSBTI IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til BTI ApS. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
14. juli 2016Ændring i ejerkredsenBTI IVSCamilla Juul Graugaard registreret som reel ejer af BTI IVS.Se mere
28. juni 2016StiftelseCJG Holding IVSCJG Holding IVS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Camilla Juul Graugaard er medlem af direktionen.Se mere
30. april 2016Camilla Juul Graugaard træder ind i direktionenBTI IVSCamilla Juul Graugaard erstatter Jens Orby i direktionen for BTI IVS efter en periode på 4 uger.Se mere