1. septemberCarl Martin Elmelund træder ind i bestyrelsenAlora ApSCarl Martin Elmelund træder ind i bestyrelsen for Alora ApS.Se mere
1. septemberJeppe Christian Bech Carlsen træder ind i direktionenAlora ApSJeppe Christian Bech Carlsen erstatter Patrick Michael Olah i direktionen for Alora ApS efter en periode på 2 år. Carl Martin Elmelund ejer 25% af virksomheden.Se mere
1. septemberÆndring i ejerkredsenAlora ApSSarah Eriksen Bergsaker registreret som reel ejer af Alora ApS. Carl Martin Elmelund ejer fortsat 25% af virksomheden.Se mere
28. juniUnderskud på DKK 160.802 Alora ApSAlora ApS offentliggør regnskabet for perioden 10. august 2022 til 31. december 2023. Carl Martin Elmelund ejer 25% af virksomheden.Se mere
26. juniUnderskud på DKK 2.154 Alvy ApSAlvy ApS offentliggør regnskabet for perioden 11. august 2022 til 31. december 2023. Carl Martin Elmelund er medlem af direktionen.Se mere
24. juniUnderskud på DKK 2.081 Ejendomsselskabet PJC ApSEjendomsselskabet PJC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Carl Martin Elmelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
26. juni 2023Underskud på DKK 5.147 Ejendomsselskabet PJC ApSEjendomsselskabet PJC ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. juni 2022 til 31. december 2022. Carl Martin Elmelund ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
20. februar 2023AdresseændringAlora ApSAlora ApS flytter fra Hvalsø til Nykøbing F. Carl Martin Elmelund ejer 25% af virksomheden.Se mere
20. februar 2023Nyt navn: Alora ApSConnectCare ApSConnectCare ApS skifter navn til Alora ApS. Carl Martin Elmelund ejer 25% af virksomheden.Se mere
1. januar 2023Ændring i ejerkredsenConnectCare ApSCarl Martin Elmelund registreret som reel ejer af ConnectCare ApS.Se mere
1. januar 2023Ændring i ejerkredsenEjendomsselskabet PJC ApSCarl Martin Elmelund registreret som reel ejer af Ejendomsselskabet PJC ApS.Se mere
11. august 2022StiftelseAlvy ApSAlvy ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Carl Martin Elmelund er medlem af direktionen.Se mere