19. augustCarsten Christian Jess forlader bestyrelsenTIMEWISE ApSCarsten Christian Jess forlader bestyrelsen for TIMEWISE ApS efter en periode på 10 måneder.Se mere
30. oktober 2023Carsten Christian Jess træder ind i bestyrelsenTIMEWISE ApSCarsten Christian Jess træder ind i bestyrelsen for TIMEWISE ApS.Se mere
30. oktober 2023Ændring i ejerkredsenTIMEWISE ApSFlemming Hesthaven reducerer sit reelle ejerskab af TIMEWISE ApS. Carsten Christian Jess er formand for bestyrelsen.Se mere
4. september 2019Carsten Christian Jess forlader direktionenPART 1 ApSCarsten Christian Jess forlader direktionen for PART 1 ApS efter en periode på 5 år.Se mere
4. september 2019Ændring i ejerkredsenPART 1 ApSCarsten Christian Jess er ikke længere registreret som reel ejer af PART 1 ApS.Se mere
20. juni 2019Carsten Christian Jess forlader bestyrelsenKLUBLIV MOBIL A/SCarsten Christian Jess forlader bestyrelsen for KLUBLIV MOBIL A/S efter en periode på 4 år.Se mere
20. juni 2019Ændring i ejerkredsenKLUBLIV MOBIL A/SCarsten Christian Jess er ikke længere registreret som reel ejer af KLUBLIV MOBIL A/S.Se mere
1. december 2018AdresseændringKLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S flytter fra Holte til Helsinge. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
11. juni 2018Underskud på DKK 24.853 KLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
24. april 2018Overskud på DKK 93.850 PART 1 ApSPART 1 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Carsten Christian Jess er medlem af direktionen.Se mere
19. december 2017AdresseændringPART 1 ApSPART 1 ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Carsten Christian Jess er medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2017Underskud på DKK 321.910 KLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
2. juni 2017Underskud på DKK 3,3 mio.PART 1 ApSPART 1 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Carsten Christian Jess er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2016Underskud på DKK 3,1 mio.KLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S offentliggør regnskabet for perioden 30. december 2014 til 31. december 2015. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
1. juni 2016Flemming Hesthaven bliver adm. direktørKLUBLIV MOBIL A/SFlemming Hesthaven bliver adm. direktør i KLUBLIV MOBIL A/S. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
1. juni 2016AdresseændringKLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S flytter fra Hellerup til Holte. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
31. maj 2016Martin Laust Søgaard stopper som adm. direktørKLUBLIV MOBIL A/SMartin Laust Søgaard stopper som adm. direktør i KLUBLIV MOBIL A/S. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
31. maj 2016Underskud på DKK 16.052 PART 1 ApSPART 1 ApS offentliggør regnskabet for perioden 12. november 2014 til 31. december 2015. Carsten Christian Jess er medlem af direktionen.Se mere
30. december 2014StiftelseKLUBLIV MOBIL A/SKLUBLIV MOBIL A/S stiftes i branchen trådløs telekommunikation. Carsten Christian Jess ejer 47,5% af virksomheden.Se mere
12. november 2014StiftelsePART 1 ApSPART 1 ApS stiftes i branchen uoplyst. Carsten Christian Jess er medlem af direktionen.Se mere