24. august 2022Jørn Agergaard træder ind i bestyrelsenREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDJørn Agergaard erstatter Carsten Østerby i bestyrelsen for REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND efter en periode på 6 år.Se mere
16. maj 2022Udskiftning i bestyrelsenREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND4 ændringer i bestyrelsen for REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND. Carsten Østerby er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2022Overskud på DKK 207.035 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. november 2021AdresseændringREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND flytter til ny adresse i Lemvig. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. september 2021Henrik Kirkegaard træder ind i bestyrelsenREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDHenrik Kirkegaard erstatter Kaj Gøtzsche i bestyrelsen for REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND efter en periode på 24 år. Carsten Østerby er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2021Underskud på DKK 56.141 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. marts 2020Overskud på DKK 59.013 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. marts 2019Overskud på DKK 29.287 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. april 2018Underskud på DKK 50.031 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. maj 2017Overskud på DKK 35.442 REMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. november 2016AdresseændringREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDREMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND flytter til ny adresse i Lemvig. Carsten Østerby er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. august 2016Niels-Jøren Præstholm træder ind i bestyrelsenREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDNiels-Jøren Præstholm træder ind i bestyrelsen for REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND. Carsten Østerby er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
9. maj 2016Carsten Østerby træder ind i bestyrelsenREMMERSTRANDLEJREN, REG. FONDCarsten Østerby træder ind i bestyrelsen for REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND.Se mere