13. februarCasper Kvist forlader direktionenNaturebykvist ApSCasper Kvist forlader direktionen for Naturebykvist ApS efter en periode på 2 år.Se mere
13. februarÆndring i ejerkredsenNaturebykvist ApSCasper Kvist er ikke længere registreret som reel ejer af Naturebykvist ApS.Se mere
16. januarUnderskud på DKK 8.641 Naturebykvist ApSNaturebykvist ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Casper Kvist er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2023Underskud på DKK 42.551 Naturebykvist ApSNaturebykvist ApS offentliggør regnskabet for perioden 23. maj 2022 til 31. december 2022. Casper Kvist er medlem af direktionen.Se mere
23. maj 2022StiftelseNaturebykvist ApSNaturebykvist ApS stiftes i branchen undervisning inden for sport og fritid. Casper Kvist er medlem af direktionen.Se mere