19. augustBo Lindberg Andersen stopper som adm. direktørLEMAN HOLDING A/SBo Lindberg Andersen stopper som adm. direktør i LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juniUnderskud på DKK 65 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juniTina Hørbye Løj Christensen træder ind i bestyrelsenLEMAN HOLDING A/STina Hørbye Løj Christensen erstatter Karen Nielsen i bestyrelsen for LEMAN HOLDING A/S efter en periode på 6 år. Charles Duro er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. majMichael Schrøder træder ind i direktionenLEMAN HOLDING A/SMichael Schrøder træder ind i direktionen for LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. maj 2023Overskud på DKK 55 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. maj 2023Tanya Sophie Yasmine Ziegler Moyal træder ind i bestyrelsenLEMAN HOLDING A/STanya Sophie Yasmine Ziegler Moyal træder ind i bestyrelsen for LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. maj 2022Overskud på DKK 40 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2021Bo Lindberg Andersen bliver adm. direktørLEMAN HOLDING A/SBo Lindberg Andersen erstatter Ole Michael Ringheim som adm. direktør i LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2021Charles Duro forlader bestyrelsenLEMAN A/SCharles Duro forlader bestyrelsen for LEMAN A/S efter en periode på 13 år.Se mere
1. juni 2021Ole Michael Ringheim bliver adm. direktørLEMAN HOLDING A/SOle Michael Ringheim erstatter Thomas Krøyer som adm. direktør i LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2021Underskud på DKK 11 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2021Underskud på DKK 13 mio.LEMAN A/SLEMAN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. maj 2020Overskud på DKK 15 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. maj 2020Overskud på DKK 13 mio.LEMAN A/SLEMAN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. september 2019Lilian Merete Mogensen træder ind i bestyrelsenLEMAN A/SLilian Merete Mogensen træder ind i bestyrelsen for LEMAN A/S. Charles Duro er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. september 2019Nye navne i bestyrelsenLEMAN HOLDING A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for LEMAN HOLDING A/S. Charles Duro er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 2019Morten Bo Abildløkke Rasmussen forlader direktionenLEMAN HOLDING A/SMorten Bo Abildløkke Rasmussen forlader direktionen for LEMAN HOLDING A/S efter en periode på 1 år. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 2019Morten Bo Abildløkke Rasmussen forlader direktionenLEMAN A/SMorten Bo Abildløkke Rasmussen forlader direktionen for LEMAN A/S efter en periode på 1 år. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. maj 2019Overskud på DKK 22 mio.LEMAN HOLDING A/SLEMAN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. maj 2019Overskud på DKK 17 mio.LEMAN A/SLEMAN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Charles Duro er medlem af bestyrelsen.Se mere