MARIELYST PARKEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er formand for bestyrelsen.
MARIELYST BOLIG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST PARKEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er formand for bestyrelsen.
MARIELYST BOLIG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST PARKEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er formand for bestyrelsen.
MARIELYST BOLIG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
Kaj Vestergaard erstatter Dianna Lund i direktionen for MARIELYST PARKEN A/S efter en periode på 7 år. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er formand for bestyrelsen.
MARIELYST BOLIG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
MARIELYST HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Charlotte Dorthea Hammer Vestergaard er medlem af bestyrelsen.