1. oktober 2009Charlotte Friis forlader bestyrelsenPROFACTO A/SCharlotte Friis forlader bestyrelsen for PROFACTO A/S efter en periode på 5 år.Se mere
22. april 2009Thomas Guldberg Stryhn træder ind i bestyrelsenPROFACTO A/SThomas Guldberg Stryhn erstatter Svend Olhoff i bestyrelsen for PROFACTO A/S efter en periode på 4 år. Charlotte Friis er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
18. marts 2009Regnskab for 2008 offentliggjortPROFACTO A/SPROFACTO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. oktober 2008AdresseændringPROFACTO A/SPROFACTO A/S flytter til ny adresse i Ballerup. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. september 2008AdresseændringPROFACTO A/SPROFACTO A/S flytter fra Glostrup til Ballerup. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. marts 2008Regnskab for 2007 offentliggjortPROFACTO A/SPROFACTO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiPROFACTO A/STidligere branche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. februar 2007Regnskab for 2006 offentliggjortPROFACTO A/SPROFACTO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. januar 2006Regnskab for 2005 offentliggjortPROFACTO A/SPROFACTO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. april 2005Regnskab for 2004 offentliggjortPROFACTO A/SPROFACTO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. december 2003 til 31. december 2004. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 2005Charlotte Friis træder ind i bestyrelsenPROFACTO A/SCharlotte Friis træder ind i bestyrelsen for PROFACTO A/S.Se mere
1. april 2005Charlotte Friis forlader direktionenPROFACTO A/SCharlotte Friis forlader direktionen for PROFACTO A/S efter en periode på 1 år.Se mere
1. april 2005Ny selskabsform: AktieselskabPROFACTO A/SPROFACTO ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til PROFACTO A/S. Charlotte Friis er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. februar 2004Charlotte Friis træder ind i direktionenPROFACTO ApSCharlotte Friis træder ind i direktionen for PROFACTO ApS.Se mere