DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charlotte Mark Christensen er medlem af bestyrelsen.
Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Charlotte Mark Christensen er formand for bestyrelsen.
Microsoft Development Center Copenhagen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Charlotte Mark Christensen er adm. direktør i virksomheden.
Annette Eriksen forlader bestyrelsen for DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S efter en periode på 1 måned. Charlotte Mark Christensen er fortsat medlem af bestyrelsen.
Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Charlotte Mark Christensen er formand for bestyrelsen.
Marcel Daniel Grüninger erstatter Ian Samuel Terkildsen i bestyrelsen for Fonden Dis - Danish Institute For Study Abroad efter en periode på 12 måneder. Charlotte Mark Christensen er fortsat bestyrelsesformand.
Microsoft Development Center Copenhagen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Charlotte Mark Christensen er adm. direktør i virksomheden.