10. juli 1995Charlotte Pia Lauridsen forlader bestyrelsenJELA VVS ApSCharlotte Pia Lauridsen forlader bestyrelsen for JELA VVS ApS efter en periode på 4 år.Se mere
15. april 1992Nyt navn: JELA VVS ApSApS KBIL 38 NR. 1605ApS KBIL 38 NR. 1605 skifter navn til JELA VVS ApS. Charlotte Pia Lauridsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. april 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS KBIL 38 NR. 1605Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS KBIL 38 NR. 1605 efter en periode på 5 måneder. Charlotte Pia Lauridsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. april 1992Susanne Saul Stakemann forlader direktionenApS KBIL 38 NR. 1605Susanne Saul Stakemann forlader direktionen for ApS KBIL 38 NR. 1605 efter en periode på 5 måneder. Charlotte Pia Lauridsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1605ApS KBIL 38 NR. 1605 stiftes i branchen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Charlotte Pia Lauridsen er medlem af bestyrelsen.Se mere