31. oktober 2020Hunk Mac træder ind i direktionenBRDR. CHAN ApSHunk Mac erstatter Chee Fai Chan i direktionen for BRDR. CHAN ApS efter en periode på 36 år.Se mere
31. oktober 2020Ændring i ejerkredsenBRDR. CHAN ApSChee Fai Chan er ikke længere registreret som reel ejer af BRDR. CHAN ApS.Se mere
20. juli 2020AdresseændringBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS flytter fra København S til Søborg. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2020Udskiftning i direktionenBRDR. CHAN ApS3 ændringer i direktionen for BRDR. CHAN ApS. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2020Ændring i ejerkredsenBRDR. CHAN ApS3 personer ændrer deres reelle ejerskab af BRDR. CHAN ApS. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
15. oktober 2019Overskud på DKK 71.142 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2018Overskud på DKK 187.952 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2017Overskud på DKK 209.848 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 2016Overskud på DKK 188.703 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
24. september 2015Overskud på DKK 157.258 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
22. oktober 2014Overskud på DKK 208.196 BRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
5. oktober 2013Regnskab for 2013 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
7. december 2012Regnskab for 2012 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
6. oktober 2011Regnskab for 2011 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
18. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2009Regnskab for 2009 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
10. november 2008Regnskab for 2008 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2007Regnskab for 2007 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere
20. marts 2006AdresseændringBRDR. CHAN ApSBRDR. CHAN ApS flytter fra Brønshøj til København S. Chee Fai Chan er medlem af direktionen.Se mere