5. oktober 1990Christian Berg forlader bestyrelsenIDE-BO FREDERIKSHAVN ApSChristian Berg forlader bestyrelsen for IDE-BO FREDERIKSHAVN ApS efter en periode på 3 år.Se mere
5. oktober 1990Christian Berg forlader direktionenIDE-BO FREDERIKSHAVN ApSChristian Berg forlader direktionen for IDE-BO FREDERIKSHAVN ApS efter en periode på 3 år.Se mere
14. april 1988Nyt navn: IDE-BO FREDERIKSHAVN ApSApS KBIL 9 NR. 1600ApS KBIL 9 NR. 1600 skifter navn til IDE-BO FREDERIKSHAVN ApS. Christian Berg er medlem af direktionen.Se mere
13. april 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS KBIL 9 NR. 1600Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS KBIL 9 NR. 1600 efter en periode på 3 måneder. Christian Berg er medlem af direktionen.Se mere
13. april 1988Susanne Saul Stakemann forlader direktionenApS KBIL 9 NR. 1600Susanne Saul Stakemann forlader direktionen for ApS KBIL 9 NR. 1600 efter en periode på 3 måneder. Christian Berg er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1600ApS KBIL 9 NR. 1600 stiftes i branchen møbelforretninger. Christian Berg er medlem af direktionen.Se mere