26. oktober 2023Underskud på DKK 1,6 mio.CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
3. september 2022Underskud på DKK 11.254 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
7. oktober 2021Underskud på DKK 11.250 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CLN HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2020Underskud på DKK 15.740 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
9. september 2019Underskud på DKK 1 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
10. september 2018Overskud på DKK 43.417 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2017Underskud på DKK 11.250 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2016 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
19. september 2016Overskud på DKK 0 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2015 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
17. februar 2016AdresseændringCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Klampenborg. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
25. januar 2016AdresseændringCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til Klampenborg. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
10. september 2015Underskud på DKK 11.500 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2014 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
23. september 2014Underskud på DKK 11 mio.CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2013 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
21. september 2013Regnskab for 2013 offentliggjortCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2012 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. september 2012Underskud på DKK 17.500 CLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2011 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. september 2011Regnskab for 2011 offentliggjortCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2010 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2010Regnskab for 2010 offentliggjortCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2009 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
8. marts 2010Martin Christian Sick Nielsen træder ind i direktionenZACCO ADVOKATANPARTSSELSKABMartin Christian Sick Nielsen erstatter Christian Levin-Nielsen i direktionen for ZACCO ADVOKATANPARTSSELSKAB efter en periode på 10 år.Se mere
23. februar 2010Christian Levin-Nielsen forlader bestyrelsenHBBLR HOLDING ApSChristian Levin-Nielsen forlader bestyrelsen for HBBLR HOLDING ApS efter en periode på 16 år.Se mere
15. september 2009Regnskab for 2009 offentliggjortCLN HOLDING ApSCLN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2008 til 30. april. Christian Levin-Nielsen er medlem af direktionen.Se mere